海南自由贸易港官网“省委沈开官-领导层”最新消息显示,苏利已担任海南省委员会副秘书长、省委沈开官(自由贸易航空委)商务部主任。
苏利长期在国家发展和改革委员会工作,2019年8月担任海南省发展改革委副主任,并进行了相应调整。
修理(资料图)
根据官方简历,苏利出生于1977年1月,1999年在湘潭大学国际经济贸易管理学院国际贸易专业毕业后在湖南涉外经济学院任教。
2001年9月,苏力考入北京大学经济学院政治经济学专业硕士研究生院。毕业后,他进入国家发展和改革委员会,于2009年担任国家发展和改革委员会人事司委所属单位干部副局长。
2012年5月,苏利担任国家能源局发展规划司体制改革处副局长,此后担任法制和体制改革司体制改革处部长、法制和体制改革司体制改革处调解员、综合司政治处局长秘书。
2014年12月,水利回到国家发展改革委,担任基础产业司能源处调查员、2017年5月担任基础产业司能源处处长、2019年3月担任基础设施开发司能源发展处处长。
2019年8月,一批国家部门干部去海南任职。其中苏利担任海南省发展改革委党组成员、副主任、试用期一年。试用期期满后,维修继续担任这个职位。
今年5月12日,海南省委组织部发布了拟任干部人选公告,其中公布了清水利拟任职务省单位正厅级领导干部。
此前担任海南省委员会沈开官(自由贸易航空委)常务副主任的王磊出生于1967年10月,曾在国家市场监督管理总局任职,2019年担任海口市副市长、2020年8月担任海南省委员会副秘书长、省委沈开官(自由贸易航空委)商务部主任,今年4月任职。
修理简历
水利,男,1977年1月出生,湖南汉寿人,汉族,研究生学历,在职经济学博士学位,1999年7月加入中国共产党,1997年11月加入中国共产党。
1995.09-1999.07湘潭大学国际经济贸易管理学院国际贸易专业研究
1999.07-2001.09湖南涉外经济学院教师
2001.09-2003.07北京大学经济学院政治经济学硕士
2003.07-2004.07国家发展和改革委员会人事科干部
2004.07-2009.01国家发展和改革委员会人力资源部综合处主任科员
2009.01-2012.05国家发展和改革委员会人事司委单位干部副处长
2012.05-2013.06国家能源局发展规划司体制改革处副处长
2013.06-2014.05国家能源局法制和体制改革司体制改革处副处长
2014.05-2014.10国家能源局法制和体制改革司体制改革处调查员
2014.10-2014.12国家能源局综合部局长级秘书
2014.12-2017.05国家发展和改革委员会基础产业部能源处调查员
2017.05-2019.03国家发展和改革委员会基础产业部能源处处长
2019.03-2019.08国家发展和改革委员会基础设施发展部能源开发处处长
2019.08-2022.05海南省发展和改革委员会党组成员、副主任
2022.05-海南省委副秘书长、省委沈开官(自由贸易航空委)商务部主任。